ymddiriedolwyr Oxford Food Hub
Rhif yr elusen: 1131738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Richard Parkes | Cadeirydd | 01 May 2022 |
|
|
||||||||
Susie Brand | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||||||
Nicholas John Moore | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||||||
Tabitha Serle | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||||||
Richard Law | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||||||
Matthew Lebus | Ymddiriedolwr | 04 September 2019 |
|
|||||||||
Harry Matthew Fletcher | Ymddiriedolwr | 18 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.