Hanes ariannol SIDCUP BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1130546
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £122.41k £115.96k £119.90k £105.38k £148.30k
Cyfanswm gwariant £120.51k £122.28k £63.54k £106.51k £72.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A