ymddiriedolwyr GUILDFORD BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1135695
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esther Faith Matthews | Ymddiriedolwr | 16 March 2023 |
|
|||||
Nigel Mansfield | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Rev Karen Case-Green | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|||||
David Subadha | Ymddiriedolwr | 23 November 2017 |
|
|||||
Carol Elizabeth Hodkinson | Ymddiriedolwr | 20 July 2017 |
|
|
||||
Ian Stackhouse | Ymddiriedolwr |
|
||||||
LANCE GUY REDMAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.