WYCOMBE HOMELESS CONNECTION CHRISTIAN TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Wycombe Homeless Connection provides a volunteer based night shelter in church halls during January - March with year round support, sign posting, advocacy, mentoring and drop-ins for single homeless people over 18. WHC works closely with the local authority homelessness department, probation service, health care, housing providers and employment sevices enabling guests to rebuild their lives.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 03 Mehefin 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1156211 WYCOMBE HOMELESS CONNECTION
- 08 Medi 2009: Cofrestrwyd
- 03 Mehefin 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- WYCOMBE WINTER NIGHT SHELTER CHRISTIAN TRUST (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2010 | 30/04/2011 | 30/04/2012 | 30/04/2013 | 30/04/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £72.35k | £92.08k | £112.52k | £132.56k | £158.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.67k | £86.73k | £97.11k | £124.98k | £144.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2014 | 09 Chwefror 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2014 | 29 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2013 | 10 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2013 | 10 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2012 | 11 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2012 | 11 Ionawr 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 AUGUST 2009 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 20 OCTOBER 2010
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY BY THE PROVISION OF EMERGENCY AND OTHER ACCOMMODATION, ADVICE AND ASSISTANCE FOR PERSONS IN NEED WHO ARE DEEMED HOMELESS AND REQUIRE SUCH ACCOMMODATION, ADVICE, OR ASSISTANCE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window