THE LEAGUE OF FRIENDS OF TEDDINGTON MEMORIAL HOSPITAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE HOSPITAL AND RAISE FUNDS TO SUPPORT AND IMPROVE FACILITIES AT THE HOSPITAL AND TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF THE HOSPITAL OR PEOPLE IN THE LONDON BOROUGH OF RICHMOND UPON THAMES WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM OR IN NEED OF MEDICAL ATTENTION OR FINANCIAL ASSISTANCE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
23 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Richmond Upon Thames
Llywodraethu
- 08 Medi 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan 283599 THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE TEDDINGTON MEMORIAL H...
- 21 Gorffennaf 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Murray | Ymddiriedolwr | 27 January 2025 |
|
|
||||||
John Warren | Ymddiriedolwr | 21 February 2022 |
|
|
||||||
Sam Fudge | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||||
Cecile Delattre | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||||
Andrew Roberts | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|
||||||
Louise Robertson | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||||
Edward James Brooker Marsh | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|||||||
Rev CHARLES SIMON PELLEW DOUGLAS LANE | Ymddiriedolwr | 19 December 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £198.68k | £291.03k | £38.04k | £70.31k | £121.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £371.27k | £164.62k | £221.63k | £109.89k | £98.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 06 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Tachwedd 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Tachwedd 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/07/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/08/2014
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE LEAGUE SHALL BE TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF THE HOSPITAL, OR PEOPLE IN THE LONDON BOROUGH OF RICHMOND UPON THAMES, WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM OR IN NEED OF MEDICAL ATTENTION OR FINANCIAL ASSISTANCE AND, GENERALLY TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE SAID HOSPITAL.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TEDDINGTON MEMORIAL HOSPITAL
HAMPTON ROAD
TEDDINGTON
TW11 0JL
- Ffôn:
- 02087144074
- E-bost:
- treasurer@friends-tmh.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window