TARIRO - HOPE FOR YOUTH IN ZIMBABWE

Rhif yr elusen: 1136035
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance in life and relieve the needs of young people through the provision of financial support to help them develop their skills, capacities and capabilities to enable them to participate in society as mature and responsible individuals in Zimbabwe.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £189,339
Cyfanswm gwariant: £201,710

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Kirklees
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mai 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ELIZABETH WILSON Cadeirydd 14 September 2009
Dim ar gofnod
Simon Robert Miller Ymddiriedolwr 18 March 2023
Dim ar gofnod
Rev George Paul Alfred Guiver Ymddiriedolwr 08 December 2018
THE SHEPHERDS LAW TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE COMMUNITY OF THE RESURRECTION
Derbyniwyd: Ar amser
FRERE EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BIKO BOWCOTT CHARITABLE TRUST FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Thomas Brian Hatton Ymddiriedolwr 21 May 2017
ST AGNES DISCRETIONARY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JENNIFER STEBBING Ymddiriedolwr 01 August 2015
Dim ar gofnod
ADAM WILSON Ymddiriedolwr 14 November 2009
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARGARET'S, ILKLEY
Derbyniwyd: Ar amser
Rev MICHAEL LANGDALE STEBBING Fr Nicolas Ymddiriedolwr 14 November 2009
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £185.50k £205.80k £175.80k £242.99k £189.34k
Cyfanswm gwariant £160.14k £191.60k £254.21k £266.40k £201.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 08 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 08 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 17 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 17 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2022 17 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2022 17 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2021 06 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2021 06 Ebrill 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2020 19 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2020 19 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
HOUSE OF THE RESURRECTION
STOCKS BANK ROAD
MIRFIELD
WF14 0BN
Ffôn:
01924 494318