Ymddiriedolwyr PURLEY BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1132285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Michael Timilehin Omoniyi Ymddiriedolwr 14 May 2025
Dim ar gofnod
Helen Patricia Harris Ymddiriedolwr 01 February 2023
Dim ar gofnod
Jennifer Hazel Giles Ymddiriedolwr 02 March 2022
Dim ar gofnod
Linda Angela Davies Ymddiriedolwr 02 March 2022
Dim ar gofnod
Olumide Lala Ymddiriedolwr 21 October 2020
LIVINGWAY MINISTRIES
Derbyniwyd: Ar amser
Timothy Allen Ymddiriedolwr 23 September 2019
Dim ar gofnod
Ben Quartey-Papafio Ymddiriedolwr 21 November 2018
Dim ar gofnod
David Clarke Ymddiriedolwr 12 September 2018
Dim ar gofnod
Rev James Michael Collins Ymddiriedolwr 13 May 2015
58:12
Derbyniwyd: Ar amser