Hanes ariannol LONGFIELD HALL TRUST

Rhif yr elusen: 1133679
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £316.39k £134.02k £163.58k £164.77k £245.67k
Cyfanswm gwariant £110.45k £124.51k £166.92k £188.26k £238.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £253.87k £20.63k £56.96k £11.27k N/A