Hanes ariannol THE MAUREEN BEATRICE MCGARVEY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1132886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 28/09/2020 28/09/2021 28/09/2022 28/09/2023 28/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.01k £4.54k £6.34k £6.56k £24.02k
Cyfanswm gwariant £12.09k £9.10k £9.80k £13.90k £20.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A