CARE FARM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Care Farming
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
- Surrey
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 10 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin hobson | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Charles Arthur Haywood | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANDY SHARPE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 07 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 07 Medi 2024 | 69 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 20 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 02 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 05 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 29 AUGUST 2009
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PROVIDE PEOPLE (ADULTS AND CHILDREN) WHO HAVE PROFOUND AND COMPLEX LEARNING, PHYSICAL, MENTAL OR OTHER FORMS OF DIFFICULTY, AS WELL AS THEIR FAMILIES AND CARERS, WITH HEALTH CARE, SUPPORT, EDUCATION AND TRAINING, ACCOMMODATION, RESPITE AND HOLIDAY FACILITIES AS WELL AS PROFESSIONAL ADVICE AND SUPPORT. (II) TO PROVIDE AND PROMOTE THE PROVISION OF ACCOMMODATION, SHELTER AND HOUSING AND ANY ANCILLARY FACILITIES, FOOD, CLOTHING, PHYSICAL, MENTAL, EDUCATIONAL AND SPIRITUAL CARE AND SUPPORT FOR PEOPLE WHO, THROUGH AGE, PHYSICAL OR MENTAL ILLNESS, YOUTH, ALCOHOL, DRUG ADDICTION OR DEPENDENCY AND/OR POVERTY, ARE UNABLE TO MAKE ADEQUATE PROVISION FOR THEMSELVES. (III) TO PROVIDE AND ENCOURAGE THE PROVISION OF FACILITIES FOR MEDICAL REHABILITATION AND TREATMENT, SPIRITUAL HELP AND GUIDANCE, EDUCATION AND TRAINING. (IV) TO RELIEVE UNEMPLOYMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT IN SUCH WAYS AS MAY BE THOUGHT FIT, INCLUDING PROVIDING TRAINING AND ASSISTING TO FIND EMPLOYMENT.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
East Clayton Farm
Storrington Road
Washington
Pulborough
RH20 4AG
- Ffôn:
- 01903741011
- E-bost:
- ROBIN@LAURENCEGOULD.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window