THETFORD DISS AND MILDENHALL METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The circuit produces a quarterly preaching plan to ensure regular acts of worship take place at each of the 13 Methodist churches in each geographical area. These are open to all people without charge. Work within the community supporting local needs and charities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

40 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Norfolk
- Suffolk
Llywodraethu
- 06 Tachwedd 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
40 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV DVID ELY | Cadeirydd | 01 September 2015 |
|
|
||||
Gary John Peachey | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|||||
Chris White | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Deacon Donna Joy Ely | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
Rev Ken Nicholls | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
LINDA LOUISE SPENCER | Ymddiriedolwr | 23 January 2014 |
|
|
||||
ANNE CHRISTINE STANLEY | Ymddiriedolwr | 02 November 2012 |
|
|
||||
PATRICIA ANN BOLTON | Ymddiriedolwr | 02 November 2012 |
|
|
||||
Rev HEATHER ANN SORRELL | Ymddiriedolwr | 28 October 2012 |
|
|
||||
Rev HAROLD EDGAR WILKINSON | Ymddiriedolwr | 02 May 2011 |
|
|
||||
JENNIFER MARGARET NOBLE | Ymddiriedolwr | 02 May 2011 |
|
|
||||
JANET MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUSSELL WEBBER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHEILA ROSE JOBES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN MARGARET LITTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET ALICE BROWNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN ASPINALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOROTHY SYLVIA ASHTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID NOEL SAVAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID OSBORNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DORTHY JOAN SCARFE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REV COLIN HOUGH BD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLE ANNE BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN AUDREY SIMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RITA IVY PETHERWICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THELMA MARION SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRENDA ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR NEVILLE HODSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARRY BENJAMIN JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MERVYN JOHN CATER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS VIVIEN OSBORNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOYCE PATRICIA WEIBEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HAZEL JOYCE CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUSSELL RAYMOND SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RAY STANLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIA ELIZABETH WOOLLARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN CAMERON BROWNE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AVIS ELIZABETH WELLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS BETTY PALMER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA WITHERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.56k | £128.75k | £128.75k | £150.84k | £137.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £154.73k | £216.96k | £216.96k | £162.70k | £201.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £300 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 08 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 08 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 06 Gorffennaf 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 06 Gorffennaf 2023 | 6 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 01 Chwefror 2023 | 216 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2021
(Mae'r cyfrifon |
01 Chwefror 2023 | 216 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 15 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THETFORD METHODIST CHURCH
TANNER STREET
THETFORD
IP24 2BQ
- Ffôn:
- 01842753819
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window