SIERRA LEONE CANCER CHARITY (VIJI)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity brings the community together in pursuit of its goal to promote awareness of cancer prevalence in Sierra Leone. It supports projects that improve the welfare of cancer patients in Sierra Leone via training of clinical staff and healthworkers involved in cancer care, improving healthcare facilities and contributes to campaigns that raise awarness of cancer and promotes early diagnosis
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Sierra Leone
Llywodraethu
- 25 Hydref 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1014779 SIERRA LEONE ASSOCIATION NOTTINGHAMSHIRE BRANCH
- 29 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEYEMI OLUSEGUN DARAMY | Cadeirydd |
|
||||||
FAYIE ISCANDARI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EVA FOLAKE RICHARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RONITA SHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEORGINA TAIWO AWOONOR-GORDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACQUELINE JOHN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.32k | £2.17k | £3.51k | £1.72k | £1.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.45k | £640 | £930 | £359 | £1.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Ebrill 2022 | 155 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 09 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 21 FEBRUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE HEALTH AND RELIEVE SICKNESS, PRIMARILY IN SIERRA LEONE BY SUPPORTING ORGANISATIONS, MEDICAL PERSONNEL AND PROJECTS IN THE FIELD OF CANCER PREVENTION AND TREATMENT.
Maes buddion
SIERRA LEONE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
48 GAUNTLETT ROAD
SUTTON
SM1 4RY
- Ffôn:
- 447863007220
- E-bost:
- info@slccviji.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window