ymddiriedolwyr EAST LINCOLNSHIRE METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1133104
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
40 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Alldread | Ymddiriedolwr | 13 December 2023 |
|
|
||||
Richard Christopher Middleton Neale | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Baxter | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Patricia Anne Florence Johnson | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Rev Margaret Jean Asiedu | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
DAVID ANTHONY WILLSON | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
LINDA HADFIELD | Ymddiriedolwr | 23 August 2023 |
|
|
||||
EDWARD PEEL MOSSOP | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|||||
Janet Mosley | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Christopher Gordon Banham | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Anne Moyes | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Nicholas James Adams | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|||||
Andrew Philip Chambers | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Heather Neale | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Peter Colin George Mace | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Lyn Susan Bignell | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Deacon Pamela Luxton | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Rev Graham Philip Miles | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|||||
Diane Elizabeth STEBBINGS | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||
ELIZABETH GRACE MOSSOP | Ymddiriedolwr | 02 November 2017 |
|
|
||||
NEIL RAMSEY BAXTER | Ymddiriedolwr | 24 November 2016 |
|
|
||||
Ernest Edward Simmonds | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
Fred Donner | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
DOREEN SILVESTER | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Lois Marianne Hayward | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
JEAN ANN CAWKWELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Nancy Cartwright | Ymddiriedolwr | 14 November 2014 |
|
|
||||
MARGARET HARRISON | Ymddiriedolwr | 14 November 2014 |
|
|
||||
BRYAN ROBERT UTTERIDGE | Ymddiriedolwr | 14 November 2014 |
|
|||||
Roger Maidens | Ymddiriedolwr | 14 November 2014 |
|
|
||||
Carol Gordon | Ymddiriedolwr | 14 November 2014 |
|
|
||||
JOHN SILVESTER | Ymddiriedolwr | 14 November 2014 |
|
|
||||
Irene Unsworth | Ymddiriedolwr | 14 November 2014 |
|
|
||||
DOREEN MARGARET HORN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev NORMAN ERNEST CARR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE JANE FOULDS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Ann Briggs | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Rev IVOR HAYTHORNE BA, MA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICIA PIKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NEIL POULSOM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.