PURLEY CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1134261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Purley Circuit co-ordinates and supports the activity of 5 Methodist Churches and 1 Local Ecumenical Partnership (with the United Reformed Church). These run over the southern part of the Borough of Croydon, include one church in the borough of Sutton (but only just so) and 2 churches in the Tandridge District of Surrey. Each of these churches devise their own programme of activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Cyfanswm incwm: £183,074
Cyfanswm gwariant: £442,107

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Croydon
  • Surrey
  • Sutton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

28 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev GRAHAM KEITH CLAYDON-KNIGHTS Cadeirydd 01 September 2023
Dim ar gofnod
Anne Josephine Downey Ymddiriedolwr 18 September 2024
Dim ar gofnod
Rev Jonathan Dean Ymddiriedolwr 01 September 2024
Westminster Methodist Central Hall Trust
Derbyniwyd: Ar amser
SUTTON METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
CROYDON METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
LONDON DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
EALING TRINITY METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
Jill Gradon Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Dr Robert James Baston Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Curtis Mark Juman Ymddiriedolwr 11 March 2021
Dim ar gofnod
Rev Sang Wook Han Ymddiriedolwr 15 September 2020
Dim ar gofnod
Rev Ermal Boston Kirby Ymddiriedolwr 05 March 2020
Dim ar gofnod
Susan Jean Stevens Ymddiriedolwr 05 March 2020
Dim ar gofnod
Doreen Ann Wright Ymddiriedolwr 05 March 2020
Dim ar gofnod
Maureen Angella Cebreiro Ymddiriedolwr 05 March 2020
Dim ar gofnod
Enock Omonya Nyongesa Ymddiriedolwr 07 March 2019
Dim ar gofnod
Rev STEPHEN ROBERT MARES Ymddiriedolwr 18 September 2018
Dim ar gofnod
DAVID ROBERT POORE Ymddiriedolwr 10 September 2015
Dim ar gofnod
PETER GEOFFREY GAMMIE Ymddiriedolwr 04 September 2014
Dim ar gofnod
ANN VERA WAGSTAFF Ymddiriedolwr 21 March 2013
Dim ar gofnod
MRS H JUMAN Ymddiriedolwr 11 February 2012
WARLINGHAM METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
EDDIE TAYLOR Ymddiriedolwr 11 February 2012
Dim ar gofnod
ELAINE SANDRA BURROWS Ymddiriedolwr 02 September 2011
Dim ar gofnod
MRS M ISTED-OSBORN Ymddiriedolwr 02 September 2011
Dim ar gofnod
MRS T E WALLBANK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ELEANOR ELIZABETH DAY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CHRISTINA MARY DENCH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
HELEN RANKIN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JEANNE REVNELL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DORIS EDITH NICHOLLS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR A B WALLBANK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PAMELA JUNE OSBORNE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £174.04k £174.61k £158.53k £132.93k £183.07k
Cyfanswm gwariant £150.61k £178.78k £185.79k £421.66k £442.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 10 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 10 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 25 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 25 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 22 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 22 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 20 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 20 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 10 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 10 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Sanderstead Methodist Church
Limpsfield Road
South Croydon
CR2 9EF
Ffôn:
02086577947