Ymddiriedolwyr ILFRACOMBE AND BARNSTAPLE METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134225

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Tracey Darling | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Sandy Peters | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Jennifer Newman | Ymddiriedolwr | 19 March 2024 |
|
|
||||
Susan Kendall | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Rev MARGARET JOHNSON | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Joan Cole Deacon | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|
||||
ALISON CAIRNS | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|
||||
Rev STEPHEN CADDICK | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH CRESSWELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
KATHLEEN MARY JEACOCK | Ymddiriedolwr | 01 July 2013 |
|
|
||||
CHRISTINE ANN SMITH | Ymddiriedolwr | 03 June 2013 |
|
|
||||
ALISON ANN CASEY | Ymddiriedolwr | 09 May 2012 |
|
|
||||
Rev MARILYN JUDITH TRICKER | Ymddiriedolwr | 01 September 2011 |
|
|
||||
SUSAN KATHLEEN PARSLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAMELA ANNE LEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRIS COMER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEOFFREY HARDING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY GRAHAM FORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM ROY RIDD-JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EDITH POOLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRENDA PRENTICE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
HEATHER PAULINE BOLT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.