Hanes ariannol Nottingham North East Circuit of the Methodist Church
Rhif yr elusen: 1134223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £869.03k | £196.79k | £1.65m | £1.02m | £1.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £455.43k | £223.36k | £1.10m | £1.43m | £817.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.73k | N/A | £0 | £0 | £19.01k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £21.58k | N/A | £396.40k | £8.39k | £261.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.08k | N/A | £5.72k | £4.21k | £29.58k | |
|
Incwm - Arall | £833.64k | N/A | £1.24m | £1.09m | £694.46k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £168.04k | N/A | £772.30k | £1.43m | £817.67k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £349.67k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £287.38k | N/A | £327.68k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.