Hanes ariannol SOUTH ESSEX METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1134269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £887.59k £176.80k £185.43k £185.43k £664.84k
Cyfanswm gwariant £831.11k £257.08k £298.85k £298.85k £256.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £25.09k N/A N/A N/A £13.50k
Incwm - Arall £862.50k N/A N/A N/A £651.34k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall £831.11k N/A N/A N/A £256.04k