SOUTH ESSEX METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1134269
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious orgainsation

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Chwefror 2010: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

28 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Felicity Al-Hassan Cadeirydd 01 January 2024
BILLERICAY METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
GRAHAM HODGSON Ymddiriedolwr 01 September 2024
STANFORD LE HOPE AND DISTRICT U3A
Derbyniwyd: Ar amser
Gillian Rogers Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Catherine Beckwith Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Gillian Wilcox Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Colleen Weedon Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Stephen Nice Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Stephen Burton Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
Lillian Obasi Ymddiriedolwr 01 September 2024
Dim ar gofnod
MR KEN COWELL Ymddiriedolwr 01 April 2024
BILLERICAY METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Moses Kweku Agyam Ymddiriedolwr 01 April 2024
BILLERICAY METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Roger Davison Ymddiriedolwr 01 April 2024
BILLERICAY METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Lorraine Harris Ymddiriedolwr 01 September 2023
SCHOOLS MINISTRY BILLERICAY
Derbyniwyd: Ar amser
Charlie Wyper Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Rev Fiona Smith Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Carole Raven Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Hannah Harris Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Heather Ashworth Ymddiriedolwr 18 June 2012
Dim ar gofnod
DAWN GILBERT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
WENDY CRAYDEN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
GILLIAN NOEL MILDRED SUTTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
TERESA SANGER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Linda Amber Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JENNIFER MARIE ANGELA HYLTON-THOMPSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CLEVELAND KEY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BARBARA ANN EVERETT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SUZANNE STUBBS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
CLARE LOUISE NICE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £887.59k £176.80k £185.43k £185.43k £664.84k
Cyfanswm gwariant £831.11k £257.08k £298.85k £298.85k £256.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £25.09k N/A N/A N/A £13.50k
Incwm - Arall £862.50k N/A N/A N/A £651.34k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall £831.11k N/A N/A N/A £256.04k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Asedau hunan ddefnydd £2.25m N/A N/A N/A £2.31m
Buddsoddiadau tymor hir £407.12k N/A N/A N/A £219.58k
Cyfanswm asedau £264.02k N/A N/A N/A £505.86k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 N/A N/A N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £47.38k N/A N/A N/A £41.10k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2024 11 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2024 11 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 20 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 20 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 20 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 20 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 16 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 16 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 15 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 15 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Langdon Hills Methodist Church
Emanuel Road
Langdon Hills
Basildon
SS16 6EX
Ffôn:
01268544649