ymddiriedolwyr THE BROWNHILLS AND WILLENHALL METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134351
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
50 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Elizabeth Drayton | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||
Diana Louise Bolton | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||
Julia April Webb | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Wendy Elaine Hawkins | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Helen Mary Webster | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Brian Haynes | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Carl John Bolton | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|||||||
Michael Anthony Cronogue | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||
PAUL BOWDLER WILDE | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||
Rev Stuart John Reed BA | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||
Rev Jeremy Robert Hawkins | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||||
MARJORIE JUKES | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||||
REV Elizabeth Dunning | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
FREDA ISOBEL WOODWARD | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
BOB SMITH | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
ROBERT ALAN WHITEHOUSE | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||||
ROGER HENRY WOODWARD | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|||||||
BRENDA BRADBURY | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||||
ELAINE JUNE EDMUNDS | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
STEVEN BRIAN BUTLER | Ymddiriedolwr | 14 February 2015 |
|
|
||||||
DYLYS BRADBURY | Ymddiriedolwr | 14 February 2015 |
|
|
||||||
ELIZABETH SMITH | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||
BERYL THORNLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||
MARGARET ANN HOWELLS | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||
MAUREEN CHRISTINE ALLCOCK | Ymddiriedolwr | 08 April 2013 |
|
|
||||||
DIANE KATHLEEN SARGEANT | Ymddiriedolwr | 30 November 2012 |
|
|
||||||
BRIAN HARRY WOOTTON | Ymddiriedolwr | 16 November 2012 |
|
|
||||||
LIZI BIRD | Ymddiriedolwr | 16 November 2012 |
|
|
||||||
MICHAEL STUART SMITH | Ymddiriedolwr | 16 November 2012 |
|
|
||||||
CAROL ANNE HEWLITT | Ymddiriedolwr | 27 April 2012 |
|
|
||||||
NORMA C BRYAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ALAN LOWBRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PAUL ONIONS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ELIZABETH ANN MOORE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
VALERIE BRENDA CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
DAVID JOHN PRICE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JOHN ANDREWS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
BETTY ASHBURNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
NEVILLE JOSEPH TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CYNTHIA BARBER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JUDITH ANDREWS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JANE BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
EDNA MAY STOCKALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
SUSAN ELAINE NEWELL-PEDLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
GLEN POOLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Keith Walton | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
YVONNE GOUGH | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
REV PAT HORTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ANGELA NEWEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
JACKIE WHITEHOUSE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.