Hanes ariannol THE NEWCASTLE CENTRAL AND EAST CIRCUIT OF THE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1134265
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £849.48k | £1.81m | £706.33k | £818.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £930.92k | £830.00k | £641.64k | £811.36k | £636.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.06k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.01m | £792.02k | £1.75m | £541.66k | £717.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £13.37k | £19.54k | £7.40k | £6.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £25.53k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £74 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £55.50k | £44.08k | £43.17k | £49.49k | £95.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £107.78k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £930.92k | £830.00k | £641.64k | £811.24k | £632.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £21 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.90k | £0 | £12.07k | £11.34k | £4.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £12.65k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £4 | £118 | £3.88k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.