ymddiriedolwyr SOUTHPORT METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134383
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
26 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Marie-Anne Kent | Cadeirydd | 01 September 2015 |
|
|||||||
Ray Flanagan | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||||
Rev Ann Christine Hall | Ymddiriedolwr | 27 May 2020 |
|
|
||||||
Dorothy Simpkin | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Patrica Ann Wright | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||
Barry James Stewart | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||
Jean McKenna | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||||
Jayne Wilcox | Ymddiriedolwr | 22 June 2018 |
|
|||||||
Barry Edwards | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Rachel Bray | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Margaret Harwood | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Peter Jones | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Sally Deborah Eyes BSc | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
David Hugh Campbell | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||||
Andrew Malcolm Tate | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||
RUTH CAROL LANE SRC | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||||
REV PATRICK MICHAEL EVANS | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|||||||
SANDRA VICTORIA KINLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||
PAMELA MAY O'MALLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||
DR DOMINIC GERALD BRAY CLIN.PSY.D | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||
Rev ALEXANDER PETER JAMES GALBRAITH | Ymddiriedolwr | 01 September 2009 |
|
|
||||||
SHIRLEY ANNE POTTS | Ymddiriedolwr | 01 September 2009 |
|
|||||||
Stephen Hardiman | Ymddiriedolwr | 01 September 2009 |
|
|||||||
IAN WRIGHT | Ymddiriedolwr | 01 September 2009 |
|
|||||||
LESLEY GODDARD | Ymddiriedolwr | 01 August 2009 |
|
|
||||||
JOHN SCHOFIELD ATTWATER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.