Hanes ariannol SOMERSET MENDIP CIRCUIT - METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1134237
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £553.66k | £596.56k | £229.20k | £490.95k | £803.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £399.43k | £478.94k | £375.09k | £396.86k | £529.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.00k | £0 | N/A | N/A | £20.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.95k | £10.09k | N/A | N/A | £9.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | £736.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.87k | £7.36k | N/A | N/A | £31.94k | |
|
Incwm - Arall | £534.84k | £579.11k | N/A | N/A | £4.91k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £20.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £399.43k | £478.94k | N/A | N/A | £529.77k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £7.53k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.