Hanes ariannol YORK METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134381
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £775.27k | £916.16k | £1.15m | £890.99k | £821.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £862.91k | £917.30k | £1.06m | £1.17m | £1.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £46.00k | £208.21k | £414.85k | £89.89k | £44.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £40.87k | £51.48k | £70.62k | £84.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £691.97k | £658.58k | £673.89k | £724.90k | £660.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £14 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.77k | £6.86k | £3.51k | £5.42k | £32.90k | |
|
Incwm - Arall | £29.53k | £1.64k | £3.30k | £148 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £208.21k | £414.85k | £89.89k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £800.27k | £850.92k | £994.88k | £1.10m | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £59.37k | £61.41k | £61.92k | £54.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £6.03k | £0 | £0 | £6.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £51.20k | £39.88k | £44.65k | £6.36k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £61.41k | £61.92k | £54.13k | |
|
Gwariant - Arall | £62.64k | £7.01k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.