Hanes ariannol NORTH CHESHIRE METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1134366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £640.79k £506.10k £539.64k £997.61k £612.29k
Cyfanswm gwariant £630.46k £615.32k £591.17k £680.23k £644.92k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £493.29k £520.50k £948.28k £537.48k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £635.73k £11.24k £16.85k £26.87k £34.28k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £4.60k £1.58k £2.29k £22.45k £40.52k
Incwm - Arall £460 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £25.49k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £630.46k £615.32k £591.17k £680.23k £644.92k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £0 £23.38k £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0