Hanes ariannol THE BRAMHALL AND WYTHENSHAWE CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1134354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £616.50k | £492.41k | £543.27k | £561.82k | £498.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £473.96k | £480.15k | £464.85k | £497.93k | £464.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £840 | N/A | £960 | £960 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £443.72k | N/A | £363.03k | £362.96k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £19.02k | N/A | £26.91k | £27.11k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £152.92k | N/A | £152.37k | £170.80k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £473.96k | N/A | £464.85k | £284.52k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.50k | N/A | £1.50k | £4.98k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £417 | N/A | £0 | £54.85k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £213.40k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.