Hanes ariannol TELFORD METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1134372
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £282.01k £283.46k £287.85k £649.62k £688.52k
Cyfanswm gwariant £385.47k £318.73k £337.18k £283.81k £557.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £200 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £1 £14.18k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £240.33k £231.97k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £24.81k £51.69k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £384.28k £390.68k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £281.42k £554.69k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £2.39k £2.98k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0