Hanes ariannol NOTTINGHAM TRENT VALLEY METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1139890
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £760.97k | £652.28k | £340.18k | £318.98k | £568.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £568.88k | £375.07k | £431.77k | £422.85k | £403.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £640 | £360 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £365.12k | £341.57k | N/A | N/A | £485.78k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.08k | £8.55k | N/A | N/A | £30.66k | |
|
Incwm - Arall | £390.14k | £301.80k | N/A | N/A | £51.86k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £558.10k | £375.07k | N/A | N/A | £380.68k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.77k | £0 | N/A | N/A | £22.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £559 | £1.08k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £25.08k | £8.29k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.77k | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.