LISKEARD AND LOOE METHODIST CIRCUIT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Liskeard & Looe Circuit exists to provide oversight and administrative support to 9 Methodist churches within its boundary enabling them to share the love of God by word and action in their local communities. Provides pastoral care and a preaching plan for ministers, local preachers. Supervises the maintenance of churches and manses in the circuit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £11,250 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

30 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cernyw
Llywodraethu
- 18 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
30 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glenn Roger Peters | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Rev LORAINE NANCY MELLOR | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Audrey Jeanette Simmonds | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Joan I Chenoweth | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Sandra Beeke | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Angela May Searle | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Anita Courtiour-Nicholson | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Tracey Dawn Pickard | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
MARK RICHARD WIGLEY | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
MICHAEL HODGKINSON | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Patricia Joan Rowe | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Janina Waterman | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Clive Waterman | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Matthew John Keast | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||
Margaret Cole | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||
Margaret Julia Gilbert | Ymddiriedolwr | 19 October 2017 |
|
|
||||
Barry Hocking | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Doris Taylor | Ymddiriedolwr | 22 June 2016 |
|
|
||||
Pauline Worth | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Joseph Rowe | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
Ann Barnicoat | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
WENDY BARBERY | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
||||
JENNIFER HAZEL ROOSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS LIZ WIGLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGELA SHIRLEY TAMBLYN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE HUSK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS BIDDY BISHOP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES HUSK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR JOHN COLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHIRLEY JEANNETTE JORY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £183.09k | £133.41k | £388.58k | £146.24k | £147.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £224.62k | £210.16k | £261.06k | £186.04k | £141.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £11.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Awst 2024 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Awst 2024 | 59 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 13 Gorffennaf 2023 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 13 Gorffennaf 2023 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 20 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 26 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
c/o Liskeard Methodist Church
Barn Street
LISKEARD
Cornwall
PL14 4BL
- Ffôn:
- 01579347382
- E-bost:
- admin@secornwallmethodist.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window