Hanes ariannol FOODCYCLE

Rhif yr elusen: 1134423
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.60m £1.26m £1.85m £2.76m £2.00m
Cyfanswm gwariant £948.14k £1.33m £1.70m £2.33m £2.61m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £700 N/A N/A £83.41k £6.48k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.57m £1.23m £1.82m £2.57m £1.80m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £25.71k £27.48k £28.77k £64.82k £36.73k
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.91k £5.02k £4.97k £88.78k £116.02k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.66k £604 £2.14k £36.86k £46.57k
Incwm - Arall £0 £895 £34 £3.04k £3.45k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £823.11k £1.13m £1.47m £2.01m £2.25m
Gwariant - Ar godi arian £125.03k £193.91k £224.72k £318.03k £357.00k
Gwariant - Llywodraethu £10.51k £13.19k £22.65k £23.73k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0