Hanes ariannol CHINA FLEET TRUST
Rhif yr elusen: 1135918
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.01m | £4.30m | £3.31m | £6.21m | £6.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.00m | £4.46m | £3.98m | £5.53m | £6.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £39.95k | £4.69k | £4.65k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.52k | £0 | £50.13k | £314.92k | £14.65k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.83m | £3.38m | £2.00m | £5.11m | £5.20m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.14m | £896.58k | £1.21m | £739.71k | £1.10m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £40.47k | £32.50k | £50.27k | £45.37k | £33.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £314.92k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.59m | £1.29m | £819.88k | £1.16m | £1.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.42m | £3.16m | £3.16m | £4.37m | £4.88m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.99k | £34.14k | £5.77k | £5.77k | £13.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £7.03k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £152 | £152 | £116 | £16 | £61 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.