THE WCSM EDUCATION TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance study, knowledge and education in the field of optics including support for optical training
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Medi 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1186122 THE SPECTACLE MAKERS' CHARITY
- 19 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
- 16 Medi 2021: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £118.77k | £44.37k | £55.96k | £45.61k | £45.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.63k | £48.79k | £36.24k | £48.65k | £48.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Medi 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 28 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 28 Hydref 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 20 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 20 Tachwedd 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 JANUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE STUDY, KNOWLEDGE AND EDUCATION IN THE FIELD OF OPTICS FOR THE PUBLIC BENEFIT (AND PARTICULARLY FOR THE BENEFIT OF THE VISUALLY IMPAIRED) INCLUDING BY BUT NOT LIMITED TO: A THE FUNDING OF LECTURES AND THE PUBLICATION OF THESE IN THE NAME OF THE WORSHIPFUL COMPANY OF SPECTACLE MAKERS TO PROMOTE AWARENESS OF THE FIELD OF OPTICS TO THE PUBLIC AND TO FOSTER GREATER SHARING IN THE FIELD OF OPTICS; B DEVELOPING AND CONDUCTING TRAINING COURSES FOR THOSE INVOLVED IN THE FIELD OF OPTICS; C THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF EXAMINATIONS IN THE FIELD OF OPTICS ON BEHALF OF THE AWARDING BODY, THE WORSHIPFUL COMPANY OF SPECTACLE MAKERS; D CONTRIBUTING TOWARDS, MAINTAINING OR INSTITUTING RESEARCH , RESEARCH FELLOWSHIPS, GRANTS OR SCHOLARSHIPS IN THE FIELD OF OPTICS; AND E SUPPORTING THE ACTIVITIES OF THE WORSHIPFUL COMPANY OF SPECTACLE MAKERS IN ANY OTHER WAY SO FAR AS THAT SUPPORT IS CHARITABLE AND COMPATIBLE WITH THE CHARITY'S OBJECTS AS SET OUT IN THIS ARTICLE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONALLY.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window