THE FOUNDATION FOR LIVER RESEARCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Research comprises 7 main areas:- Viral Hepatitis; Liver Inflammation & Metabolism; Metabolic Profiling; Mitochondrial Dysfunction; Liver Regeneration & Repair; Alcohol; Senescence & the liver. The Institute of Hepatology is affiliated to Birkbeck, University of London & a Memo of Understanding has been signed with King's College London & King's College Hospital NHS Trust for future collaborations
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£3,333,944
Roddion a chymynroddion | £524.62k | |
Weithgareddau elusennol | £458.19k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £2.35m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,523,495
Codi arian | £380.97k | |
Weithgareddau elusennol | £3.14m | |
Arall | £0 |
-£792,222 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £380.97k | |
Gwariant elusennol | £3.14m |
Pobl

27 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£80k i £90k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 268211 THE FOUNDATION FOR LIVER RESEARCH
- 01 Mawrth 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Christopher Day | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|||||
Anna Bennett | Ymddiriedolwr | 01 November 2024 |
|
|||||
Professor Rebecca Fitzgerald | Ymddiriedolwr | 30 March 2022 |
|
|||||
Charles Hopkinson-Woolley | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||
Simon Wainwright | Ymddiriedolwr | 31 July 2021 |
|
|
||||
Professor Sir Ian Gilmore | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|
||||
PROFESSOR ALAN MCGREGOR | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
||||
SIR JEREMY VERNON ELWES CBE FRSA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COL HAMON MASSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.30m | £2.82m | £2.78m | £3.02m | £3.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.69m | £2.64m | £2.84m | £3.25m | £3.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.17m | £30.35k | £119.09k | £740.92k | £524.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £252.50k | £112.60k | £0 | £458.19k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.13m | £2.16m | £2.22m | £2.27m | £2.35m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £378.63k | £331.76k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £125.24k | £3.69k | £6.87k | £77.19k | £57.47k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.40m | £2.42m | £2.63m | £3.08m | £3.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £285.68k | £222.31k | £205.10k | £174.45k | £380.97k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £55.86k | £53.27k | £63.24k | £111.34k | £132.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £40.00k | £40.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £285.68k | £222.31k | £30.75k | £174.45k | £48.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £5.82m | £5.52m | £6.78m | £6.55m | £6.35m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £39.69m | £42.05m | £41.27m | £39.69m | £38.87m | |
|
Cyfanswm asedau | £5.79m | £5.37m | £5.73m | £5.64m | £5.70m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.06m | £1.03m | £1.15m | £1.02m | £1.03m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 03 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 25 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 04 Mai 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 04 Mai 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 29 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 29 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 FEBRUARY 2010
Gwrthrychau elusennol
A THE FURTHERANCE OR BENEFIT OF SUCH ONE OR MORE CHARITIES, CHARITABLE INSTITUTIONS OR CHARITABLE PURPOSES, AND IF MORE THAN ONE, IN SUCH SHARES AND MANNER AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT B IN PARTICULAR, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, TO DEVELOP AND EXTEND RESEARCH INTO THE HUMAN LIVER AND ITS DISEASES
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Roger Williams Institute of Hepatology
111 Coldharbour Lane
LONDON
LONDON
London
SE5 9NT
- Ffôn:
- 02072559830
- E-bost:
- n.day@researchinliver.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window