Hanes ariannol THE LANCASHIRE DISTRICT OF THE METHODIST CHURCH IN GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 1134584
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £388.65k | £348.08k | £362.35k | £356.14k | £376.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £240.19k | £333.06k | £341.15k | £290.17k | £298.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.