LEARNING FUTURES (WEST WILTS) LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's objects are to provide educational opportunities for children between the ages of 13 to 19 across the West Wiltshire area. In furtherance of these objects the charity operates a range of courses across levels 1,2 and 3 as well as staff training and enrichment activities and trips for students.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Wiltshire
Llywodraethu
- 12 Mai 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERGUS COLIN STEWART | Cadeirydd | 18 February 2013 |
|
|
||||
Alan Henderson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Emma Reynolds | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Denise Lloyd | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
DAVID FORSTER | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|||||
Paul Skipp | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Robert Price | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
David Locke | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
Sarah Lowkis | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £637.90k | £142.56k | £216.25k | £123.80k | £34.53k | |
|
Cyfanswm gwariant | £676.48k | £496.85k | £91.40k | £138.44k | £41.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £99.00k | £9.01k | £198.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £637.90k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £676.48k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.60k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 09 Hydref 2024 | 101 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 09 Hydref 2024 | 101 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 09 Hydref 2024 | 467 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 09 Hydref 2024 | 467 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 21 Gorffennaf 2022 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 21 Gorffennaf 2022 | 21 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 04 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 04 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 22 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 22 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 AUGUST 2008
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE COMPANY ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF AND OTHERWISE TO SUPPORT YOUNG PEOPLE IN RELATION TO EDUCATIONAL, TRAINING AND WORK OPPORTUNITIES AND THEIR PERSONAL DEVELOPMENT IN RELATION TO SUCH OPPORTUNITIES AND TO RELIEVE ANY NEED AND DISADVANTAGE OF YOUNG PEOPLE.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lavington School
The Spring
Market Lavington
DEVIZES
SN10 4EB
- Ffôn:
- 07793 253061
- E-bost:
- wwaalliancedirector@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window