Hanes ariannol THE CAMBRIDGE MALAYSIAN EDUCATION AND DEVELOPMENT TRUST

Rhif yr elusen: 1136815
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.50m £1.00m £1.00m £35.26k £1.01m
Cyfanswm gwariant £1.19m £1.59m £794.56k £1.07m £834.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.50m £1.00m £1.00m N/A £1.00m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 N/A £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £4.41k £158 £359 N/A £7.91k
Incwm - Arall £0 £0 £0 N/A £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.19m £1.59m £794.56k N/A £834.84k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Llywodraethu £21.84k £22.70k £11.40k N/A £14.40k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 N/A £52.28k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 N/A £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 N/A £0