Hanes ariannol DIAL-A-RIDE SOUTHERN SERVICES
Rhif yr elusen: 1136961
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £143.54k | £153.38k | £224.12k | £275.96k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £148.84k | £157.55k | £258.46k | £184.96k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £29.27k | £95.57k | £145.04k | £159.87k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £71.62k | N/A | £20.00k | £90.21k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.