Hanes ariannol CHORLEY AND LEYLAND METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1135868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £364.96k | £546.64k | £383.92k | £314.31k | £928.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £403.46k | £416.41k | £388.93k | £392.93k | £1.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £288 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £357.45k | N/A | N/A | £921.84k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £12.98k | N/A | N/A | £6.10k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £175.92k | N/A | N/A | £346 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £416.41k | N/A | N/A | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | £3.49k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.