ymddiriedolwyr WEST NORFOLK METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1136177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
50 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revd Robert Roberts | Cadeirydd | 01 September 2019 |
|
|||||||||
Timothy Chaloner MA | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||||||
Rev Paul Critchley | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|||||||||
Rev Richman Ncube PhD | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||||||
Janice MacQuade | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||
Elspeth Hardy RGN DipICN | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||
Lesley Evans BSc PGCE | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||
Elinor Gudgeon | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||
Mike Wilkinson BA Hons | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||
Lynne Tonge BTh | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||
Stephanie Howard | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||
Rev Jacqueline Goddard | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||||
Sarah Friswell | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||||
JOAN GREENING | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||||
Elizabeth MacLeod MA MCILIP | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||
Linda Mary Howling | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||
LESLEY DENT | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||||||
Andrew John Hiles | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|||||||||
REVD G R KERRY DIP HE | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||||
JOAN CARELESS | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||||
SHEILA JOHNSON BA BSC QTS | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||||
MARY ROSE | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||||
PHILIP JULIAN BATSTONE | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||||
PAULINE SCOTNEY | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||||
DAVID SCOTNEY | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|||||||||
RALPH MICHAEL PERKINS | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|||||||||
ELIZABETH BATSTONE | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||||
GLENYS REED | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||||
TERRY MARTIN | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||||
VALERIE SHACKCLOTH | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||||
MAUREEN HIBLING | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||||
JOHN DAVIS | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||||
JEAN HARRINGTON | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||||
JEAN DENNETT BSC | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||||
HEATHER TITCOMB | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||||
STEPHEN HARRINGTON | Ymddiriedolwr | 17 May 2013 |
|
|
||||||||
BETTY GUY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
GILL ALLEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PAULINE ANN DRIVER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MR D DENT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
RUTH HANNAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
PETER ALBERT MASON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
RAYMOND JOHN WEBB | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
JOHN ROSPOPA | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
CLIFF SHELTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MRS VYSE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
MARY ELIZABETH HOUGHTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
WENDY JOY MURRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
JANET EILEEN MASON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
MRS MAGGIE BLOWERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.