Hanes ariannol NTC COBHAM CHARITY FOR DUTCH LANGUAGE AND CULTURE COBHAM
Rhif yr elusen: 1137325
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.00k | £9.76k | £11.80k | £9.07k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.78k | £15.97k | £13.14k | £14.40k | £2.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.