Hanes ariannol RUSKIN MILL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1137167
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.66m | £33.53m | £46.98m | £47.76m | £56.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.62m | £33.98m | £47.42m | £47.59m | £55.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.78m | £681.55k | £370.50k | £1.63m | £431.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.65m | £12.91m | £7.77m | £1.22m | £2.67m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £19.20m | £19.91m | £38.75m | £44.90m | £53.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £33.87k | £24.52k | £96.44k | £13.47k | £51.58k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £370.50k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £15.64m | £17.26m | £39.00m | £40.99m | £48.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £377.12k | £363.48k | £386.86k | £241.55k | £421.38k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £142.45k | £120.52k | £191.42k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £24.16k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £15.61m | £16.36m | £8.03m | £6.36m | £6.77m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.