Hanes ariannol CORNWALL'S REGIMENTAL MUSEUM (THE HOME OF THE DUKE OF CORNWALL'S LIGHT INFANTRY AND LIGHT INFANTRY COLLECTIONS
Rhif yr elusen: 1137184
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.37k | £29.83k | £30.02k | £140.64k | £199.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.26k | £34.56k | £53.79k | £67.89k | £151.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £46.30k | £500 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.