Y Gofrestr Elusennau - Y Comisiwn Elusennau SHEPPARD TRUST
Rhif yr elusen: 1133356-1
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 11 OCTOBER 1932 AS AMENDED BY SCHEMES OF 15 FEBRUARY 1961, 28 SEPTEMBER 1965, 22 JANUARY 1971 AND 21 DECEMBER 1983.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE HOUSING ACCOMMODATION AND SUCH ATTENDANCE AS MAY BE NECESSARY FOR LADIES OR GENTLE BIRTH IN REDUCED CIRCUMSTANCES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 19 Awst 2010: Cofrestrwyd
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.