INTERNATIONAL AIR CADET TRAINING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IACT focuses on engaging with potential partner nations to explain the benefits that the Air Cadet experience can provide for developing their own youth. In explaining the benefits of Air Cadets we have regard to the Charity Commission's general guidance on public benefit and the development of young people as positive, engaged and contributing citizens for the public benefit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Albania
- Cenia
- Gaiana
- Tanzania
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR COMMODORE RICK PEACOCK-EDWARDS | Cadeirydd | 27 June 2012 |
|
|
||||
Air Marshal Sir Christopher Charles Cotton Coville KCB | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|||||
Air Commodore Ian Stewart CBE | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
LORD HUTTON OF FURNESS PC | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £118 | £118 | £118 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 24 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 31 Gorffennaf 2021 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 06 Awst 2020 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 13 SEPTEMBER 2010
Gwrthrychau elusennol
TO HELP YOUNG PEOPLE TOWARDS RESPONSIBLE ADULTHOOD BY ENCOURAGING VALUABLE PERSONAL ATTRIBUTES AND HIGH STANDARDS OF CONDUCT USING FLYING AND AND FLYING RELATED ACTIVITIES BASED ON THE CUSTOMS OF THE ARMED FORCES OF THE CROWN AND FRIENDLY NATIONS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
31 Ashbee Gardens
HERNE BAY
CT6 6TX
- Ffôn:
- 07884495645
- E-bost:
- iact-1@iact-uk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window