Hanes ariannol CHRIST CHURCH, EXMOUTH

Rhif yr elusen: 1141732
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £112.58k £109.11k £102.85k £102.98k £98.17k
Cyfanswm gwariant £75.34k £82.62k £87.02k £97.69k £97.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £706 N/A N/A N/A