ymddiriedolwyr NAILSEA METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1128514
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
30 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev DEBORAH MALLETT | Cadeirydd | 02 September 2011 |
|
|||||
Phyllis Abidah Wilmott | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
Corinne Day | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Suzanne Braithwaite | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
Patricia Louise Bryant | Ymddiriedolwr | 17 July 2022 |
|
|
||||
John David Silvester | Ymddiriedolwr | 26 July 2020 |
|
|
||||
Anita Rhona Dale | Ymddiriedolwr | 26 July 2020 |
|
|
||||
Lesley Anne Rogers | Ymddiriedolwr | 21 July 2019 |
|
|
||||
Ceri Ann Bowen | Ymddiriedolwr | 21 July 2019 |
|
|
||||
Diane Todd | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
|
||||
MARK MALLETT | Ymddiriedolwr | 17 July 2016 |
|
|
||||
Joy Matilda Shipway | Ymddiriedolwr | 12 July 2015 |
|
|
||||
Meryl Audrey Markall | Ymddiriedolwr | 13 July 2014 |
|
|
||||
JOHN DAVID PAYNE | Ymddiriedolwr | 15 July 2012 |
|
|||||
ALAN CHARLES EMERY | Ymddiriedolwr | 02 September 2011 |
|
|
||||
MICHAEL JOHN POXON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD HUGH LANCASTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARJORIE JOAN SHARP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANE ROSEMARY POWELL FINST LEX | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELEANOR CAMPBELL ESPLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Nigel Stuart Hardman | Ymddiriedolwr |
|
||||||
FELICITY MARGARET GIBB BA ED | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH MARY ROSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROSE LANCASTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARIAN EMERY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
REVD DR RUSSELl GEOFFREY HERBERT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID EDWARD MARKALL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
REV DAVID GEORGE SHARP MA BD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER GEOFFREY TODD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MICHAEL ROSE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.