HIAS+JCORE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education: Race Equality education in youth groups and schools. Refugee and Asylum: Refugee Doctors Mentoring Project, JCORE Support 'gifts in kind' project and JUMP project helping unaccompanied asylum seeking children and young people. Dialogue: Black-Asian-Jewish alliance. Previously The Jewish Council for Racial Equality (JCORE). Reg: 281236.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 01 Rhagfyr 2011: y derbyniwyd cronfeydd gan 281236 THE JEWISH COUNCIL FOR RACIAL EQUALITY (JCORE)
- 12 Tachwedd 2009: Cofrestrwyd
- JCORE (Enw gwaith)
- JEWISH COUNCIL FOR RACIAL EQUALITY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Judith Flacks | Cadeirydd | 27 February 2024 |
|
|
||||
Jessica Rosenberg | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Alba Kapoor | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Catherine Ashley | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Martin Hyman | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|||||
Russell Cohen | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Marisa Cohen | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Isabel Katznelson | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Rachel Levitan | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Rebecca Heller | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
David Thompson | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £145.61k | £149.44k | £175.90k | £92.85k | £274.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £148.39k | £121.82k | £139.71k | £154.13k | £282.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 JUNE 1994 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 29 SEPTEMBER 2009 as amended on 17 Sep 2019 as amended on 01 Sep 2021 as amended on 12 Jul 2023 as amended on 13 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF RACIAL HARMONY BY ANY CHARITABLE MEANS FOR THE PUBLIC BENEFIT INCLUDING BY: (A) PROMOTING KNOWLEDGE AND MUTUAL UNDERSTANDING BETWEEN DIFFERENT RACIAL GROUPS; (B) ADVANCING EDUCATION AND RAISING AWARENESS ABOUT DIFFERENT RACIAL GROUPS TO PROMOTE GOOD RELATIONS BETWEEN PERSONS OF DIFFERENT RACIAL GROUPS; (C) SUPPORTING LEARNING IN BOTH FORMAL AND INFORMAL SECTORS, SUCH AS SCHOOLS, SYNAGOGUES, AND JEWISH COMMUNAL ORGANISATIONS, TO SPREAD AN AWARENESS OF COMMUNITY AND RACE RELATIONS ISSUES THROUGHOUT THE JEWISH COMMUNITY; (D) ENCOURAGING THE COMMITMENT OF THE JEWISH COMMUNITY TO THESE OBJECTS AND STIMULATING ITS ACTIVE INVOLVEMENT IN THEIR PURSUIT. 2. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY OF YOUNG PEOPLE IN RELATION TO ISSUES OF RACIAL EQUALITY. 3. THE RELIEF OF NEED FOR PUBLIC BENEFIT AMONGST ASYLUM SEEKERS AND THOSE GRANTED REFUGEE STATUS BY THE PROVISION OF VOCATIONAL SKILLS AND TRAINING, ADVICE AND SUPPORT SO AS TO ADVANCE THEM IN LIFE AND ANY OTHER RELEVANT MEANS APPROPRIATE FOR THAT PURPOSE THAT MAY APPLY.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
PO BOX 47864
LONDON
NW11 1AB
- Ffôn:
- 02084550896
- E-bost:
- admin@hiasjcore.org
- Gwefan:
-
hiasjcore.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window