Hanes ariannol HARROW AND HILLINGDON METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1132676
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £528.62k | £568.52k | £549.59k | £555.11k | £569.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £748.83k | £609.70k | £622.93k | £726.94k | £678.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £7.50k | £15.00k | £20 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £25.20k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.94k | £8.39k | £5.65k | £9.81k | £20.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £552.62k | £528.94k | £545.28k | £548.82k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £748.83k | £118.65k | £214.87k | £269.44k | £220.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.00k | £90.06k | £97.17k | £101.42k | £97.41k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £77.49k | £20.44k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £491.06k | £408.06k | £457.50k | £458.08k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.