THE SIOBHAN DOWD TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grant giving
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 13 Chwefror 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TONY BRADMAN | Cadeirydd |
|
|
|||||||
John Theis | Ymddiriedolwr | 15 January 2015 |
|
|
||||||
Julia Jessica Eccleshare | Ymddiriedolwr | 15 January 2015 |
|
|||||||
HILARY ANN DELAMERE | Ymddiriedolwr | 14 February 2014 |
|
|
||||||
Lady Rachel Billington | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.26k | £75.68k | £63.73k | £61.35k | £62.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £85.39k | £62.06k | £83.20k | £97.46k | £39.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 23 Ebrill 2025 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 23 Ebrill 2025 | 77 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 09 Rhagfyr 2024 | 308 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 09 Rhagfyr 2024 | 308 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 07 Hydref 2023 | 244 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 07 Hydref 2023 | 244 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 08 Mai 2022 | 92 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 08 Mai 2022 | 92 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 01 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 01 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL 31 AUGUST 2007
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FINANCIAL ASSISTANCE TO ANY CHILD OR TO CHILDREN WHO ARE UNDER THE AGE OF EIGHTEEN YEARS AND WHO ARE IN FINANCIAL OR OTHER NEED AND WHO LIVE IN ENGLAND AND WALES TO FURTHER THEIR EDUCATION AND DEVELOPMENT BY ASSISTING SUCH CHILD OR SUCH CHILDREN IN RELATION TO THEIR READING AND FOR ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE
Maes buddion
ENGLAND AND WALES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6b Lee Terrace
Blackheath
London
SE3 9TX
- Ffôn:
- 07812 130863
- E-bost:
- director@siobhandowdtrust.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window