Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF COGGESHALL WITH MARKSHALL
Rhif yr elusen: 1126947

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Elizabeth Byrne | Ymddiriedolwr | 11 May 2025 |
|
|
||||
Jamie Leigh Colbert | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Rev Melanie Jayne Shillito | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Tim James Butt | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Ian Malcolm Elliott | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
Stephen Clifford Beckett | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|||||
Judith Mary Wargent | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Rev Heike Prentice | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|||||
MARTIN BEVAN | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|||||
Brian Meads | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
THOMAS EDWARD TAYLOR | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
JOANNA SUSAN CLARK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET ELIZABETH FLORENCE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.