THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. JOHN THE EVANGELIST, KENILWORTH

Rhif yr elusen: 1126412
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Public worship. Providing sacred space for personal prayer and contemplation. Pastoral work, teaching of Christianity, religious assemblies in schools. Provision of youth activities. Promoting Christianity and the mission of the church through activities for senior citizens, parents and toddlers, children and youth and other special need groups. Supporting other charities in the UK and overseas.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £304,300
Cyfanswm gwariant: £334,600

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Chwefror 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1099824 THE KING'S TABLE (KENILWORTH)
  • 23 Hydref 2008: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • ST JOHN'S PCC, KENILWORTH (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev ANDREW MICHAEL ATTWOOD Cadeirydd
Dim ar gofnod
Elizabeth Maylor Ymddiriedolwr 27 April 2025
Dim ar gofnod
Helen Thomas Ymddiriedolwr 27 April 2025
Dim ar gofnod
Matthew George King Ymddiriedolwr 25 July 2023
Dim ar gofnod
Dr KALWANT RAI Ymddiriedolwr 30 May 2023
CHILDREN'S HOMES IN INDIA TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Ruth Perkins Ymddiriedolwr 30 June 2022
Dim ar gofnod
Roger Homes Ymddiriedolwr 19 October 2020
Dim ar gofnod
peter jackson Ymddiriedolwr 21 April 2019
KENILWORTH-UYOGO FRIENDSHIP LINK
Derbyniwyd: Ar amser
Julie Sewards Ymddiriedolwr 22 April 2018
KENILWORTH YOUTH FOR CHRIST
Derbyniwyd: Ar amser
Kimberley Matthews Ymddiriedolwr 22 April 2018
Dim ar gofnod
Luke Coomber Ymddiriedolwr 09 April 2017
Dim ar gofnod
Philip Sewards MA, FIOD Ymddiriedolwr 09 April 2017
THE OMEGA COURSE
Derbyniwyd: Ar amser
STEVE COOMBER Ymddiriedolwr 18 April 2011
THE COVENTRY DIOCESAN BOARD OF FINANCE LTD
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £308.80k £438.18k £284.89k £295.00k £304.30k
Cyfanswm gwariant £254.56k £254.72k £228.58k £214.75k £334.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 09 Mai 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 09 Mai 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 31 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 30 Mehefin 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 24 Mehefin 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 24 Mehefin 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 04 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 04 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
St. John the Evangelist Church
205 Warwick Road
Kenilworth
CV8 1HY
Ffôn:
01926 853203